Texto não cadastrado.
Partido |
Filiação |
Desfiliação |
MDB
|
05/04/2024
|
|
REPUBLICANOS
|
30/03/2020
|
04/04/2024
|
PSB
|
01/10/2007
|
30/03/2020
|
Legislatura |
Titular? |
Votos |
Início |
Fim |
18ª (2021 - 2024)
|
Sim |
4065 |
01/01/2021 |
31/12/2024 |
17ª (2017 - 2020)
|
Sim |
5756 |
01/01/2017 |
31/12/2020 |
16ª (2013 - 2016)
|
Sim |
4255 |
01/01/2013 |
31/12/2016 |
15ª (2009 - 2012)
|
Sim |
3654 |
01/01/2009 |
31/12/2012 |
Cargo na Mesa |
Período |
Legislatura |
Presidente |
01/01/2019 a 31/12/2020 |
17ª (2017 - 2020) |
Presidente |
13/05/2018 a 31/12/2018 |
17ª (2017 - 2020) |
Presidente |
01/01/2017 a 12/04/2018 |
17ª (2017 - 2020) |
Vice-Presidente |
01/01/2011 a 31/12/2012 |
15ª (2009 - 2012) |
Vice-Presidente |
01/01/2009 a 31/12/2010 |
15ª (2009 - 2012) |
1º Secretário |
01/01/2015 a 31/12/2016 |
16ª (2013 - 2016) |
1º Secretário |
01/01/2013 a 31/12/2014 |
16ª (2013 - 2016) |
2º Secretário |
27/02/2024 a 31/12/2024 |
18ª (2021 - 2024) |
Comissão |
Cargo |
Período |
COMISSÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
|
Relator
|
04/04/2022 a 31/12/2022 |
COMISSÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
|
Relator
|
01/01/2023 a 31/12/2024 |