Texto não cadastrado.
Partido |
Filiação |
Desfiliação |
MDB
|
01/10/2015
|
|
Legislatura |
Titular? |
Votos |
Início |
Fim |
18ª (2021 - 2024)
|
Sim |
3722 |
01/01/2021 |
26/02/2024 |
17ª (2017 - 2020)
|
Sim |
3110 |
01/01/2017 |
31/12/2020 |
Cargo na Mesa |
Período |
Legislatura |
Presidente |
01/01/2023 a 26/02/2024 |
18ª (2021 - 2024) |
Presidente |
01/01/2023 a 26/02/2024 |
18ª (2021 - 2024) |
Presidente |
01/01/2021 a 31/12/2022 |
18ª (2021 - 2024) |
Comissão |
Cargo |
Período |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Relator
|
08/10/2019 a 31/12/2020 |